Auskünfte zu Rolf Grüneisen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Grüneisen
Publikationsnummer: HR02-1006125703, Handelsregister-Amt Bern, (36)
grüneisen küchenstudio ag, in Unterseen, CHE-451.816.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Subramaniam, Natis, von Wilderswil, in Wilderswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura];
Grüneisen, Rolf, von Diemtigen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005805089, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Soltis Küchen AG, in Lyss, CHE-370.246.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüneisen, Rolf, von Diemtigen, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grüneisen-Kämpfer, Irene, von Diemtigen und Walterswil (BE), in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soltermann, Urs, von Vechigen, in Schüpfen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura];
Geiser, Stefan, von Roggwil (BE), in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005387530, Handelsregister-Amt Bern, (36)
b1 event ag, in Unterseen, CHE-373.798.826, Bereite 1b, 3800 Unterseen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Vermietung von Eventlokalen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Grüneisen, Rolf, von Diemtigen, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kolb, Bernhard, von Unterseen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grüneisen-Kämpfer, Irene, von Diemtigen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kolb-Hohermuth, Karin, von Unterseen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.